Корзина
127 отзывов
Надежный продавец Prom.ua
Все Для Ментальной Арифметики
+380967920824
+380934911034
Корзина

Ментальные расчеты - быстрый результат (продолжение)

 

  1. Умножение на 11.
    Чтобы умножить двузначное число на 11, возьмите сумму своих цифр. Если это однозначный номер, просто напишите его между двумя цифрами. Если сумма равна 10 или более, не забудьте перевезти 1.

    Например, 34 × 11 = 374, так как 3 + 4 = 7. 47 × 11 = 517, так как 4 + 7 = 11.

  2. Быстрее вычитания. 
    Вычитание часто происходит быстрее в два этапа вместо одного.

    Например,

    427 - 38 = (427 - 27) - (38-27) = 400 - 11 = 389.

    Общая рекомендация может быть дана как «Сначала удалите то, что легко, а что осталось». Другой пример:

    1049 - 187 = 1000 - (187 - 49) = 900-38 = 862.

  3. Более быстрое добавление. 
    Дополнение часто выполняется быстрее в два этапа вместо одного.

    Например,

    487 + 38 = (487 + 13) + (38 - 13) = 500 + 25 = 525.

    Общий совет может быть дано как «Сначала добавьте то, что легко, а затем все остальное». Другой пример:

    1049 + 187 = 1100 + (187-51) = 1200 + 36 = 1236.

  4. Более быстрое добавление, №2. 
    Часто быстрее добавлять цифру за раз, начиная с более высоких цифр. Например,

     

    583 + 645 = 583 + 600 + 40 + 5
      = 1183 + 40 + 5
      = 1223 + 5
      = 1228.
  5. Умножаем, а затем вычитаем. 
    При умножении на 9 умножьте на 10 вместо этого, а затем вычтите другой номер. Например,

     

    23 × 9 = 230 - 23 = 207.

     

    То же самое относится к другим числам, близким к другим, для которых умножение упрощается:

      23 × 51 = 23 × 50 + 23
        = 2300/2 + 23
        = 1150 + 23
        = 1173.
         
      87 × 48 = 87 × 50 - 87 × 2
        = 8700/2 - 160 - 14
        = 4350 - 160 - 14
        = 4190 - 14
        = 4176.
  6. Умножение на 9, 99, 999 и т. Д.
    Существует еще один способ быстрого умножения на 9, который имеет аналог для умножения на 99, 999 и все такие числа. Начнем с умножения на 9.

    Чтобы умножить однозначное число a на 9, сначала вычтите 1 и форму b = a - 1. Затем вычтите b из 9: c = 9 - b . Затем просто напишите b и c рядом друг с другом:

    9 a = b c .

    Например, найдите 6 × 9 (так что a = 6.) Сначала вычтите : 5 = 6 - 1. Прибавьте второй раз: 4 = 9 - 5. И наконец, сформируйте произведение 6 × 9 = 54.

    Аналогично, для 2-значного числа a :

    b c = 100 b + c
      = 100 ( a - 1) + (99 - ( a - 1))
      = 100 a - 100 + 100 - a
      = 99 а .

    Попробуйте один и тот же вывод для трехзначного числа. В качестве примера,

    543 × 999 = 1000 × 542 + (999-542)
      = 542457.

     

  7. Добавление длинного списка чисел
    Как быстро вы можете рассчитать сумму

    97 + 86 + 83 + 95 + 85 + 70 + 84 + 72 + 77 + 81 + 70 + 85 + 84 + 76 + 92 + 66?

  8. Интернет-магазин “mental.org.ua - Все Для Ментальной Арифметики” Счеты соробан абакус.

Предыдущие статьи